33问答网
所有问题
当前搜索:
历任宣传部部长名单
历任
中共中央
宣传部部长
答:
李立三(1928年11月—1930年12月
,此期间中宣部曾更名为中央宣传鼓动部)沈泽民(1931年1月—1931年4月)
张闻天
(1931年4月—1934年12月,其间曾由杨尚昆或潘汉年暂任)吴亮平(1935年1月—1937年7月,后由张闻天兼任,吴转任副部长)张闻天(1937年7月—1942年12月)
陆定一
(1943年1月—1952年12月...
80年出生的她,履新区委常委、
宣传部部长
答:
在新的历史节点上,她稳健前行近日,
黑龙江省哈尔滨市阿城区的政坛迎来了一位新的领航者——周巍巍女士
,她身兼重任,就任区委常委、宣传部部长,主持了一场重要的宣讲报告会,她以坚定的信念和扎实的工作能力,引领着阿城区的宣传工作进入新篇章。周巍巍,这位1980年出生的女性领导者,以其独特的人生轨迹...
中国
历任
文化
部部长
都是谁
视频时间 01:56
梅宁华
的履历
答:
历任
中共北京市委宣传部宣传处干部、副调研员、副处长、处长。中共北京市丰台区委常委、
宣传部部长
,区委副书记。1997年10月起历任北京市文物事业管理局党组书记、局长,北京市文物局党组书记、局长。2006年3月任北京日报社党组书记、社长,北京日报报业集团社务委员会主任委员。2006年10月,中国记协第七届...
浦东新区原
宣传部长
邓杰现在什么职务
答:
现任浦东新区区委常委、宣传部部长。中文名
邓捷
性别男国籍中国任职机构上海市浦东新区区委职位常委、宣传部部长人物经历邓捷同志历任海军温州水警区南麂观通站报务分队副分队长,海军舟山基地护卫舰六支队512舰副观通长,海军上海基地教导大队政治理论教员(正连职)、政治部宣传处副营职干事,海军政治部部队...
河北工业大学
宣传部部长
是谁?
答:
1969 年 1月 26日出生,管理学博士、教授、硕士生导师。1992年毕业于河北师范大学,同年到河北工业大学工作至今;2000 年在南开大学取得硕士学位;2011年1月在河北工业大学取得管理学博士学位。
历任
电气工程学院团委书记、电气工程学院副书记兼副院长、人文与法律学院党委书记、院长,2013年任党委
宣传部部长
...
中央办公厅
历任
领导都是谁?
答:
2、熊万鹏,男,汉族,出生地湖北,1975年3月生,1997年7月参加工作,2003年4月加入中国共产党,博士研究生学历。
历任
致公党中央
宣传部
新闻宣传处干部,致公党中央办公厅秘书处科员、主任科员,致公党中央办公厅秘书处副处长、处长。3、周杰(1927-2005),1927年生于江苏阜宁。中共中央办公厅原副主任。
舒同的个人简介
答:
舒同(1905年11月25日~1998年5月27日),男,字文藻,又名宜禄。东乡人(今江西抚州市东乡区)。书法大师。原中共山东省委第一书记,陕西省委书记,中国人民解放军军事科学院副院长,中国书法家协会第一任主席,中共中央顾问委员会委员。舒同1905年12月14日(农历11月25日)出生在东乡县孝冈镇(今...
央视领导
名单
答:
2008年任中共中央
宣传部
副
部长
。2009年5月任现职。中央电视台副台长张长明 张长明,现任中央电视台分党组副书记、副台长,高级记者。河北省武安县人,1950年8月出生。1976年毕业于北京广播学院新闻系,同年到中央电视台工作。1997年7月毕业于北京广播学院新闻业务研究生班。2000年获国务院颁发的政府特殊津贴...
江西省有几个副省长?他们分别是谁?(他们的简介)
答:
历任
:979年9月—1983年8月,江西大学哲学系马列基础理论专业学生;1983年8月起历任江西信丰县同益乡团委书记,江西赣州地委讲师团干部(讲师)、政治经济学教研室副主任(主持工作),赣州地委宣传部文教科副科长(主持工作),江西上犹县委
宣传部部长
;1992年10月起历任江西瑞金县委常委、宣传部部长,江西赣州...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
历届中宣传部长是谁
中央宣传部历任部长领导
宣传部长历届部长名单
中央宣传部部长历任名单公示
中国历届宣传部长
上届宣传部部长
新中国历任宣传部部长
中央宣传部各处长名单
历任中央宣传部领导