33问答网
所有问题
当前搜索:
台山市委班子名单最新
广东省江门市
台山市
属于哪个省哪个市
答:
位于广东省
台山市
西北部,与开平市一河之隔,全镇总面积123平方千米,常住人口近5万人,辖24个村委会、2个居委会。原三八镇位于台山市西北部,东邻水步镇、南连白沙镇、台城镇,西和开平市赤坎镇接壤,北与开平市三埠区毗邻。全镇总面积72平方千米,镇府设在三八圩,距台城11千米,全镇辖11个村(居)委会,356条自然...
台山市
海宴中学现任
班子
答:
总务处副主任:赵新牛,甄健章(代)工会主席:容礼贵
工委:容炳勇 女工委主任:苏羡娉 团委书记:甄健章
团委副书记:陈卓凡
以上为台山市海宴中学现任领导班子成员。
校长刘国坚
负责全面工作,副校长伍伟明与梁艳娃分管学校不同方面的工作。教导处主任方荣志(代)负责教学管理,总务处主任徐东负责学校后...
广东
台山
建龙男排
名单
答:
1 陈洋 2 郝晓鹏 3(C) 李文林 4 王振宇 5 陈宵 6 黄超 7 钟启超 8 张弛 9 刘金健 10 陈祖阖 11 谭德洪 12 袁锡飚 13 王恺文
14 张智 15 毛天一 16(L) 孙传珅 17 范君 18 刘华钢
中国广核集团有限公司的
班子
成员
答:
中广核党委书记、董事长 杨长利中广核党委副书记、董事、总经理 高立刚中广核党委副书记、董事 李历中广核党委常委、副总经理
施兵中广核党委常委、纪委书记 程永平中广核党委常委、副总经理 庞松涛中广核党委常委、总会计师 何海滨中广核党委常委,副总经理 郭利民中广核党委常委、副总经理 李亦伦拓展资料集团的最新定义随着中国市场...
台山市
第一中学的学校
领导
答:
陈悦棠 李德珍 1992年8月至1998年2月 朱伟申 陈悦棠 李德珍 叶灼儒 97年7月朱伟申校长兼台山市市委宣传部副部长
1998年2月至2000年4月 朱伟申 刘灿庄 李德珍 叶灼儒 2000年4月至2004年4月 朱伟申 刘灿庄 李德珍叶灼儒 赵毅雄 99年9月至2004年4月赵毅雄兼任台山市实验中学...
江门
市
侨商总会成员
名单
答:
以下是江门市侨商总会第二届架构成员
名单
:会 长:吴荣治 香港润成纺织集团主席 常务副会长:陈圣泽 恒和珠宝集团有限公司集团主席 叶子轩 江门谦信化工发展有限公司董事长 欧阳永 香港美辉制帽国际有限公司董事长 副会长:(按姓名笔划顺序排列)冯广源 鹤山雅图仕印刷有限公司董事长 刘炳光
台山市
高业房...
奥鹏学习中心奥鹏广东中心
名单
答:
1. 惠州学习中心 (直属)2. 深圳学习中心 (直属)3. 增城
市
职大教育培训中心 (增城市新塘镇新塘大道中6号,82768798)4. 广州市职大教育学习中心 (环市东路465号广州工程学院二楼208室,87764519)5. 惠阳区广播电视大学学习中心 6. 汕头市潮阳广播电视大学学习中心 7. 深圳青年学院学习中心 8. ...
广东省江门市
台山市
人口有多少
答:
市委
书记:郭伟市长: 吴晓谋 气候: 亚热带海洋性季风气候,少霜无雪、温和多雨、阳光充足、年平均气温21.8_C基本概况
台山市
位于珠江三角洲西南部,毗邻港澳,幅员辽阔,总面积3286平方公里。现辖两个试验区,20个镇和一个华侨农场,共分503个村(居)委会,3655条自然村。市内人口101万余,旅居海外及港澳台等92个国家...
其他人还搜
台山市委领导分工最新
台山市委现任领导班子简介
台山最新干部任命名单
台山市委领导班子
台山市政府最新领导班子
台山市市政府班子成员
台山市最新领导班子成员
台山市委常委分工
台山历届领导班子名单