33问答网
所有问题
当前搜索:
零陵地区历届书记是谁
唐定任职
答:
进入21世纪,唐定的职务再次提升,2000年10月,他同时担任
芝山区
委
书记
和
零陵区
委书记,显示了他在地方领导岗位上的实力和影响力。2006年10月,他在中共永州市第三届委员会第一次全体会议上当选为常委,这是他政治生涯中的一个重要里程碑。尽管在2011年9月后,他不再担任常委职务,但他并未退出政治...
秦光荣的人物履历
答:
1973.09-1975.08 湖南衡阳师范专科学校中文系学习1975.08-1976.11 湖南师范学院零陵分院政工科、团委工作1976.11-1983.06 湖南省零陵地委宣传部干事1983.06-1984.12 共青团湖南省零陵地委
书记
,零陵地委委员1984.12-1987.02 共青团湖南省委副书记、党组副书记、省青联主席1987.02-1988.08 湖南省
零陵
...
胡继宗的人物生平
答:
胡继宗(1920~1974),男,汉族,1920年5月生,直隶(今河北省)肃宁县人。1938年5月加入中国共产党,同年参加革命工作。初中文化。初中毕业后,在河北参加抗日斗争。1938年8月起,任河北省肃宁县青救会主任。1940年8月起,任冀中四分区武委会副主任。1942年8月起,任中共冀中区委政治交通队交通员...
宁生的个人履历
答:
1950年4月后,先后任新田县、
零陵县
和衡山县县委
书记
。1954年5月,调湘南区党委办公室工作。同年7月调衡阳地委工作,先后任地委常委、秘书长,地委副书记,地委第一书记,地委常务书记兼任衡阳市委第一书记等职。1962 年10月,调任零陵地委书记。1966年“文化大革命”开始后,先是被斗争批判,后来被拘...
湖南省
永州
市邓永勇的详细地址
答:
2006年10月中国共产党永州市第三届委员会第一次全体会议当选为永州市委常委、市纪委
书记
。刘湘凌 市委常委、市纪委书记 1996年3月任
零陵地区
妇联办事处主任、党组书记,永州市妇联主席、党组书记。2002年7月任永州市人民政府副市长。2006年10月中国共产党永州市第三届委员会第一次全体会议当选为永州市委...
高建华的个人履历
答:
1976.08-1978.10 祁阳县白竹塘乡及黎家坪镇下放知青;1978.10-1981.07 衡阳师专政治教育专业学生;1981.07-1984.09 祁阳县广播站编辑、副站长;1984.09-1985.03
零陵地区
广播电视局宣传科干事;1985.03-1987.08 零陵地区广播电视局宣传科副科长;1987.08-1994.02 共青团零陵地委副
书记
、党组成员...
唐烨永州市
零陵区
委副
书记
、区长
答:
唐烨,男,汉族,出生于1967年3月,籍贯湖南宁远县。他于1992年4月成为中国共产党的一员,1988年9月开始职业生涯,拥有大学文化,毕业于湖南大学工业管理工程专业。他的教育历程始于1986年9月,他在郴州师范专科学校学习,两年后,他转至教育领域,担任
永州
一中的教师,直到1990年10月。在此期间,他还曾...
零陵区
卫生局机构简介
答:
目前,
零陵区
卫生局由33名在职干部职工组成,其中包括一位局长郭湘宁,局党委
书记
陶正中,以及三位副局长唐生华、陈小华(同时担任区卫生防疫站站长)和纪检书记唐湘阳。此外,局内设有办公室、政工股、计划财务统计股、医政股、卫生法规监督与疾病控制股、爱卫办、纪检(监察)室和红十字会办公室等职能...
刘事青履历
答:
刘事青的政绩和工作历程如下:1988年9月至1989年11月,他担任中共双牌县塘底乡党委副
书记
兼乡长,开始了他的仕途生涯;随后在1989年11月至1991年3月,他晋升为中共双牌县五里牌镇党委副书记,积累了基层管理经验;1991年3月至1993年7月,他在
零陵
地委政研室任职,先是副科级研究员,后升任正科级并...
中央政府湖南人有哪些
答:
秦光荣,男,1950年12月生,汉族,湖南
永州
人,1972年1月入党,1975年8月参加工作,在职硕士研究生。1973.09-1975.08湖南省衡阳师范专科学校中文系学习;1975.08-1976.11湖南师范学院
零陵
分院政工科、团委工作;1976.11-1983.06湖南省零陵地委宣传部干事;1983.06-1984.12湖南省零陵地委委员、团地委
书记
;1984.12-1987.02共青团湖南省委副...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
零陵区历届书记名单和成就
永州市历届书记名单公示
零陵地委书记名单
零陵行署历届领导班子
永州历届领导班子名单
原零陵地委历任班子名单
零陵区委书记历任名单
零陵区历任书记和区长
湖南零陵地区老书记