33问答网
所有问题
当前搜索:
鹿邑县最垃圾的县长
鹿邑县最垃圾的县长
答:
没有。
鹿邑县
属于河南省周口县,位于豫东平原东部,它是连接中原经济区和皖江经济带、长三角的枢纽,截止2022年六月份,没有
最垃圾的县长
。
鹿邑县
公安局长任金瑞退了嘛
答:
没有。任金瑞,男,汉族,1969年1月生,河南邓州人,截止2023年1月29日,任
鹿邑县
政府副
县长
、公安局长,周口市公安局副局长,因此没有退。
河南省安阳市滑县
县长
是谁
答:
现在只有代理
县长
。陆志杰,男,汉族,1974年8月出生,籍贯河南周口,研究生学历,中共党员。2016年2月-2021年2月任河南省周口市
鹿邑县
县委常委、县政府常务副县长。现任滑县人民政府副县长、代理县长。
杨廷俊的人物履历
答:
中共
鹿邑
县委书记2011年08月-2015年01月周口市人民政府副市长 2015年01月-洛阳市委常委、秘书长
太康县了
县长
梁梁建松目前工作吗
答:
原太康
县县长
梁建松同志现任
河南省鹿邑县
人民政府副书记,代县长。
王茂志的工作经历
答:
1989年2月至1992年12月,任
鹿邑县
人民政府副
县长
。1992年12月至1994年9月,任鹿邑县县委常委、纪委书记。1994年9月至1996年5月,任鹿邑县委副书记。1996年5月至1999年5月,任鹿邑县委副书记、县长。1999年5月至2003年12月,任鹿邑县委书记。2003年12月任河南省中小企业服务局党组成员、纪检组长。
周口郸城县
的县长
是谁
答:
2003年6月至2004年5月任
鹿邑县
人大常委会副主任;2004年5月至2006年5月任郸城县人民政府副
县长
;2006年5月至今任中共郸城县委常委、县政府常务副县长。段传武同志负责县政府常务工作,分管和联系的单位:县政府办公室、监察局、审计局、财政局、国税局、地税局、工业经济发展局、招商局、商务局、粮食局...
鹿邑县
副
县长
答:
河南省鹿邑县
政府领导 梁建松
县长
负责政府全面工作 李玉金 副县长 负责分管县交通运输局、公路局、电业局、棉麻公司、农发行、邮政储蓄银行、石油公司、邮政局、人险公司、财险公司、移动公司、联通公司、电信公司、市通信传输局鹿邑分局、纠风办。李建华 副县长 负责分管县工业和信息化局(盐业局)、...
河南省鹿邑
答:
县人民政府驻真源办事处。邮编:477200 城市精神:努力创建和谐社会 现任县委书记:杨廷俊 现任
县长
:刘政
鹿邑县
位于豫皖交界的河南省东部,属河南周口市。鹿邑县东邻安徽亳州市,北与商丘市柘城县相连,地理坐标介于北纬33°43′至34°51′,东经115°25′至115°37′之间。鹿邑东西长54.6公里,南北...
鹿邑县
县政府党组成员
答:
李玉金 县委常委 县政府党组副书记 分管县交通运输局、公路局、电业局、棉麻公司、农发行、邮政储蓄银行、石油公司、邮政局、人险公司、财险公司、移动公司、联通公司、电信公司、市通信传输局
鹿邑
分局、纠风办。王玉超 县政府党组成员
县长
助理 任电商办主任。分管县质监局、工商局、市场服务中心。谷...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
鹿邑历任县委书记名单照片
鹿邑县历届副县长名单
鹿邑县县长名单最新
鹿邑原副县长投案自首
鹿邑籍厅级以上干部
鹿邑县委常委县长孙小敏
鹿邑县公安局长被抓
鹿邑历任县长共25人名单
历届鹿邑县委书记