33问答网
所有问题
当前搜索:
县委农工部部长有权吗
县委有
哪些部门
答:
法律分析:县委工作部门:1、县纪检委;2、县委办公室;3、县委组织部;4、县委宣传部;5、县委统战部;6、县政法委;7、人武部;8、
县委农工部
;9、机关工委。县委直属事业:1、党校;2、档案局。法律依据:中共中央印发《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》 第四条 推动基层党组织全面...
乡镇党政正职领导干部的选拔是否必须经过
县委
全委会票决?
答:
没有硬性规定必须是全委会票决,只是提倡。但是,常委会研究表决是一定的,至于用什么表决方法,各地不一,但是提倡票决。
转业去
农工部
如何,待遇,发展前途怎么样
答:
目前,
农工部
的主要职责是贯彻执行中央、省、市、
县委
关于农业和农村工作的方针、政策和重大部署,负责党对农村工作政策的落实;负责全县统筹城乡发展工作;负责全县社会主义新农村建设的组织推动和检查考核工作;组织对全县农村工作重大问题开展调查研究,提出意见、建议,为县委决策提供参考;研究指导县、乡(镇...
东源县
农工部
主要职能
答:
东源县
农工部
的主要职能包括对全县农村经济社会发展战略进行深入调研,提供有见地的意见和建议,以支持
县委
的决策过程。农工部承担着执行县委对农村工作重大决策的任务,进行宏观层面的指导,并进行监督和检查,定期向县委汇报实施的进展情况。部门的核心职责在于协调农业和农村工作口各部门,确保中、省、市、县...
于长海工作履历
答:
1979年8月至1983年12月,他在黑龙江省富锦市担任农业科科员和经管站副站长,期间还在省委党校进修。1983年12月至1987年8月,他在富锦
县委农工部
担任调研组长,进一步提升了他的行政能力。从1987年8月到1993年3月,他的职务步步高升,先后担任市委农工部秘书、副
部长
和农委副主任。同年3月至9月,他担任...
叶锦文曾任职位
答:
叶锦文的职业历程如下:1984年8月,叶锦文开始了他的职业生涯。从1985年9月到1992年5月,他担任了闽侯团
县委
常委、宣传部部长、
农工部部长
、副书记以及县人大常委等职务,其间还曾在1991年5月至1992年5月在团省委进行挂职交流。1992年5月至1995年11月,叶锦文晋升为团省委经济部主任科员,开始了他在...
赵忠齐任职经历
答:
1999年1月,赵忠齐正式担任区委副书记和区长,2001年2月开始在常州市委担任副秘书长、
农工部部长
和市政府农村集体资产管理办主任。同年6月,他进一步兼任市委副秘书长、研究室主任和农工办主任,职务职责更加繁重。2003年8月,他的职务稳定在常州市委副秘书长和农工办主任,2006年6月成为市政府秘书长和...
王培廷任职经历
答:
1978年7月至1980年12月,继续在薛庄公社任职,任常委和薛庄管理区书记。1980年12月至1981年9月,晋升为中共费县薛庄公社
党委
副书记。1983年7月至1984年1月,再次担任薛庄公社党委副书记。1984年1月至1987年4月,担任中共费县
县委
常委,并担任
农工部部长
。1987年4月至1988年10月,王培廷升任中共费县县委...
张逸个人履历
答:
2002年11月,他的职业生涯又有了新的突破,担任石城县人民政府副县长,负责地方行政管理和决策。2006年6月,他成为龙南
县委
常委、县政府副县长,并兼任
农工部部长
,推动农业和农村工作的进步。在2009年2月至2011年6月期间,张逸担任龙南县县委常委、县政府常务副县长,期间他的工作成果显著,个人表现突出...
盐城分管城建副市长是谁
答:
1997年7月任射阳
县委农工部部长
、耦耕乡党委书记;1997年11月任大丰市委常委、宣传部长;2001年1月任大丰市委常委、常务副市长;2002年12月任盐城市农科所党委书记;2003年7月任市农科院党委书记;2005年6月任市政府副秘书长、政府办公室党组成员(正处级);2006年12月任滨海县委副书记、代县长、县长;...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
县委农工部长级别
市委农工部部长级别
省委农工部部长什么级别
兴平市市委农工部部长
县农工部部长什么职务
玉山县农工部部长
进贤县农工部部长是谁
进贤县农工部副部长
农工部部长